100 és 200 közötti számok négyzete

Az utolsó két számjegy négyzete lesz az eredmény utolsó két számjegye. A számhoz az utolsó két számjegyét hozzáadva megkapjuk az eredmény első számjegyeit.

pl. 1082
8*8=64
108+08=116
eredmény : 11664
Hozzászólások
Hozzászólás írásához jelentkezz be vagy regisztrálj!
2010. augusztus 22. 16:27
140
40*40=160
140+40=180
180160


igy sem mukodik mert 140*140=19600
2010. augusztus 22. 16:15
mukodik 189 el csak alakitani kell rajta:)
2010. augusztus 22. 16:02
kodor14 2008-08-14 14:10:00
Hi
145-el is csak úgy mükődik ha összeadjuk az eredményeket.
pl. 45*45=2025
145+45=190
És akkor 190+2025 tehát nem ahogy az eredeti példában van mert ott azt írja, hogy az egyik eredmény lesz az első 2 számjegye a másik meg az utolsó/többi számjegyei.
..:s
Például a 145-nél ha nem összadnám akkor az eredmény : 1902025 lenne.. :s

Kodor tevedtel mert 145*145=21025:P
2010. augusztus 22. 16:00
jah mostmar ertem Pl. 125
5*5=25
125+25=150
15625

2010. augusztus 22. 15:56
hallod Evoid 2007-02-27 15:38:00
18*18=324
118+18=126=136

136__+
__324=
13924

A gond azzal volt, hogy 18*18 már háromjegyű, emiatt nem csak simán a végére kell másolni, hanem rendes összeadás műveletre van szükség. Bocs, ha nem voltam elég pontos.

honnan jon neked az a 136?
2010. augusztus 22. 15:52

Pl. 125
5*5=25
125+25=150
15025
ezzel a szammal nem lesz jo:)
2008. augusztus 14. 14:10
Hi
145-el is csak úgy mükődik ha összeadjuk az eredményeket.
pl. 45*45=2025
145+45=190
És akkor 190+2025 tehát nem ahogy az eredeti példában van mert ott azt írja, hogy az egyik eredmény lesz az első 2 számjegye a másik meg az utolsó/többi számjegyei.
..:s
Például a 145-nél ha nem összadnám akkor az eredmény : 1902025 lenne.. :s
2008. július 6. 18:52
Bocsánat, ez előző hozzászólásomnál kicsit szétcsúsztak az összeadások.
Tehát:
_6720
+___400
-------
_672400

,és a másik:
_15600
+___2500
--------
_1562500
2008. július 6. 18:47
Egy kis módosítással működik 200-nál nagyobb számokra is.
Pl.: 820^2

20^2=400
820+20=840 (ezt meg kell szorozni a százas helyiértéken található számmal, tehát x8)
840*8=6720
Ezután már csak össze kell adni a helyiértékeknek
megfelelően:
6720
+ 400
-------
672400
Ha már 1000 feletti számot emelünk négyzetre, akkor már az ezres helyiértékű számot is figyelembe kell venni
Pl.: 1250^2

50^2=2500
(1250+50)*12=15600

15600
+ 2500
--------
1562500
2008. április 3. 17:13
A 189-cel is működik!!!

A 89 négyzete: 7921
189+89=278

És most ügyenlni kell hogy a megfelelő helyiértékre írjuk be a számokat!!!
Vagyis minden esetben 5jegyű számot kapunk!! 10000 és 40000 közötti számot keresünk!

Tízezresek Ezresek Százasok Tízesek Egyesek
2 7 8
+ 7 9 2 1
3 5 7 2 1
Szerző
Címkék
Elfogadom

Az oldalon harmadik féltől származó cookie-kat (sütiket) használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. Az oldal használatával elfogadod a cookie-k alkalmazását. Több információ